Lars Bjørn-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 29. feb. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nyma ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.756' DKK Nyma A/S (Nu: Nyma ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -22.225' DKK Nyma A/S (Nu: Nyma ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 218.791' DKK Nyma A/S (Nu: Nyma ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 12.978' DKK Nyma A/S (Nu: Nyma ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Nyma A/S (Nu: Nyma ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Nyma ApS (5 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2016 i Nyma ApS (tidligere Nyma A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Bjørn-Hansen i 5 år 5 måneder, inden stoppet d. 12. august 2021.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019-20 viste et overskud på 40.756' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. august 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Psykoterapeut Lars Bjørn-Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Nyma A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Psykoterapeut Lars Bjørn-Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
Nyma A/S (Nu: Nyma ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2021
Registreringsdato: 12.08.2021 -
Nyma ApS (Nu: Nyma A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2021
Registreringsdato: 12.08.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.02.2016 - 12.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bjørn-Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i Nyma A/S (Nu: Nyma ApS) der præsenterede et overskud på 40.756' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i Nyma A/S (Nu: Nyma ApS) der præsenterede et underskud på 22.225' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 5 måneder fra 2016 til 2021 hos Nyma ApS.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Sørn Nymark.