Daniel Jochims Johnsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHNSEN WEBSHOP IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -14' DKK JOHNSEN WEBSHOP IVS (2014-15) |
Største egenkapital: | 13' DKK JOHNSEN WEBSHOP IVS (2014-15) |
Største gæld: | 14' DKK Daniel Johnsen Holding IVS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Daniel Johnsen Media (8 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2016 ved JOHNSEN WEBSHOP IVS i rollen som Ejer. Daniel Jochims Johnsen købte en del af virksomheden d. 15. februar 2016 og havde dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Daniel af: JOCHIMS JOHNSEN IVS og ALEXANDER J. JOHNSEN IVS. Rollen som Ejer bestred Daniel i 3 måneder, før stoppet den 21. maj 2016.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2014-15 som viste et underskud på 14' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Daniel Johnsen Media
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Frost Forged ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Frost Forged ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2024
Tidslinje (9)
-
Frost Forged ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2024
Registreringsdato: 27.01.2024 -
Frost Forged ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.01.2024
Registreringsdato: 27.01.2024 -
Daniel Johnsen Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.10.2022
Registreringsdato: 28.10.2022
Blå bog (fortsat)
Daniel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
30.05.2018 - 28.10.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.02.2016 - 21.05.2016
Ejerandel: 10-14.99%
Daniel Jochims Johnsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Frost Forged ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet Frost Forged ApS har Daniel derfor også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Daniel Jochims Johnsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Daniel Johnsen Holding IVS kunne fremvise et underskud på 8' DKK.