Tiina Marjatta Puhakka
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MERCK LIFE SCIENCE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 94.653' DKK SIGMA-ALDRICH DENMARK ApS (Nu: Merck Life Science A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 239.855' DKK SIGMA-ALDRICH DENMARK ApS (Nu: Merck Life Science A/S) (2023) |
Største gæld: | 82.634' DKK SIGMA-ALDRICH DENMARK ApS (Nu: Merck Life Science A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos SIGMA-ALDRICH DENMARK ApS (Nu: Merck Life Science A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Merck Life Science A/S (5 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 hos MERCK LIFE SCIENCE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Tiina Marjatta Puhakka i 3 år 10 måneder, inden stoppet den 4. november 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 14.498' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. november 2019.
Bestyrelsesposter (1)
-
Merck Life Science A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2019
Tidslinje (9)
-
MERCK LIFE SCIENCE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2019
Registreringsdato: 04.11.2019 -
SIGMA-ALDRICH DENMARK ApS (Nu: Merck Life Science A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019 -
MERCK LIFE SCIENCE A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Tiina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.12.2015 - 04.11.2019
Direktør
15.11.2018 - 01.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2017 - 08.04.2019
Direktør
15.11.2018 - 01.06.2019
Bestyrelsesmedlem
09.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Tiina Marjatta Puhakka har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos SIGMA-ALDRICH DENMARK ApS (Nu: Merck Life Science A/S) der præsenterede et overskud på 94.653' DKK.
Tiina har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 5 måneder fra 2019 til i dag hos Merck Life Science A/S.
En af de forbindelser som går igen i Tiina' netværk er Montserrat Jansa Rodriguez.