Tiina Marjatta Puhakka
Erhvervsaktiv: | 17. dec. 2015 - 1. jun. 2019 |
Karrieren startede hos: | MERCK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.606' DKK MERCK A/S (2015) |
Største underskud: | -1.972' DKK MERCK A/S (2014) |
Største egenkapital: | 32.383' DKK MERCK A/S (2015) |
Største gæld: | 25.873' DKK MERCK A/S (2016) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos MERCK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MERCK A/S (8 år 9 måneder) |
Det startede i 2015 i MERCK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Tiina Marjatta Puhakka nu bestreddet i 8 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 5.331' DKK.
Tidslinje (5)
-
SURVAC ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023 -
MERCK A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019 -
MERCK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.11.2018
Registreringsdato: 15.11.2018
Blå bog (fortsat)
Tiina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2016 - 14.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør
15.11.2018 - 01.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Tiina Marjatta Puhakka har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i MERCK A/S der præsenterede et overskud på 13.606' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i MERCK A/S der præsenterede et underskud på 1.855' DKK.
Tiina har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 9 måneder fra 2015 til i dag hos MERCK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Tiina' netværk er Montserrat Jansa Rodriguez.