Merethe Nordjordet
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frederikssund Bryghus IVS (Ejer) |
Største overskud: | 88' DKK Vilkon ApS (Nu: Convil ApS) (2018) |
Største underskud: | -299' DKK Vilkon ApS (Nu: Convil ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 222' DKK Vilcon Holding ApS (Nu: Convil Holding ApS) (2018) |
Største gæld: | 540' DKK Vilkon ApS (Nu: Convil ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Vilkon ApS (Nu: Convil ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Convil Holding ApS (8 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2016 ved Frederikssund Bryghus IVS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jesper Nickolei Valentin-Schwartz, Martin Mikkelsen at Merethe Nordjordet stiftede Frederikssund Bryghus IVS den dag i februar 2016. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Merethe i 3 måneder, før stoppet den 8. maj 2016.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af øl. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2016-17 som viste et overskud på 65' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Convil Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Convil ApS
Via Convil Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Vilcon Holding ApS (Nu: Convil Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2019
Registreringsdato: 03.06.2019 -
Vilkon ApS (Nu: Convil ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2019
Registreringsdato: 03.06.2019 -
Frederikssund Bryghus IVS
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2016
Registreringsdato: 14.09.2016
Blå bog (fortsat)
Merethe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2016 - 03.06.2019
Ejer
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Convil Holding ApS -
Stifter og Direktør
13.05.2016 - 03.06.2019
Ejer
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.02.2016 - 14.09.2016
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Vilkon ApS (Nu: Convil ApS) kunne fremvise et overskud på 88' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Vilkon ApS (Nu: Convil ApS) kunne fremvise et underskud på 299' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23' DKK (Vilcon Holding ApS (Nu: Convil Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 290' DKK (Vilkon ApS (Nu: Convil ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -58' DKK (Vilcon Holding ApS (Nu: Convil Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -460' DKK (Vilkon ApS (Nu: Convil ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Merethe' netværk er Morten Villadsen.