Peter Brian Stenfors Nielsen
Erhvervsaktiv: | 31. jan. 2016 - 19. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | MDC NORDIC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.733' DKK MDC NORDIC ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.469' DKK BAKKEN INVEST ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.393' DKK MDC NORDIC ApS (2023-24) |
Største gæld: | 4.404' DKK MDC NORDIC ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos MDC NORDIC ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MDC NORDIC ApS (4 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Peter Brian Stenfors Nielsen. Den første gang Peter var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2016 ved MDC NORDIC ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Brian Stenfors Nielsen i 4 år 1 måned, før stoppet den 4. marts 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 som viste et overskud på 3.235' DKK.
Tidslinje (6)
-
BAKKEN INVEST ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
BAKKEN INVEST ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
MDC NORDIC ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2021
Registreringsdato: 08.10.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 6 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2023 - 19.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2016 - 04.03.2020
Bestyrelsesmedlem
05.03.2020 - 08.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Brian Stenfors Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved MDC NORDIC ApS der præsenterede et overskud på 3.733' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved MDC NORDIC ApS der præsenterede et underskud på 413' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2016 til 2020 hos MDC NORDIC ApS.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Peter Brian Stenfors Nielsen.