Dib El Zahr
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DE SERVICE (Ejer) |
Største overskud: | 631' DKK DW Service ApS (2023) |
Største underskud: | -139' DKK DY SERVICE ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.039' DKK Aston Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 443' DKK DE SERVICE ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DE SERVICE ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DE SERVICE ApS (6 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2016 ved DE SERVICE med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Dib El Zahr der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Dib i 1 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2017.
Virksomheden opererede indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aston Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DE SERVICE ApS
Via Aston Holding ApS -
DW Service ApS
Via Aston Holding ApS
Direktørposter (3)
-
DW Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019 -
Aston Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2021 -
DE SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Jacobs Cykler ApS (Nu: Jakobs Cykler ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
DW Service ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
DE SERVICE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021
Blå bog (fortsat)
Dib har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
19.04.2021 - 03.07.2024
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
01.10.2019 - 11.05.2021
Reel ejer og Direktør
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.03.2017 - 26.08.2018
Ejer
01.03.2017 - 11.05.2021
Reel ejer
29.05.2018 - Stadig aktiv
Direktør
14.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
12.04.2019 - 16.09.2020
Ejer
15.04.2019 - 16.09.2020
Direktør
15.04.2019 - 13.04.2021
Ejerandel: 100%
Dib El Zahr er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aston Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.039' DKK. Igennem holdingselskabet Aston Holding ApS har Dib derfor også ejerandele i DE SERVICE ApS (100%) og DW Service ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Dib El Zahr, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DW Service ApS kunne offentliggøre et overskud på 631' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor DY SERVICE ApS kunne offentliggøre et underskud på 139' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 631' DKK (DW Service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.039' DKK (Aston Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Jacobs Cykler ApS (Nu: Jakobs Cykler ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dib' netværk er Alan Wasi Rapacz.