Jonas Andreas Billeschou
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARTIN BILLESCHOU ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 899' DKK MARTIN BILLESCHOU ApS (2014-15) |
Største underskud: | -305' DKK MARTIN BILLESCHOU ApS (2023) |
Største egenkapital: | 8.163' DKK MARTIN BILLESCHOU ApS (2022) |
Største gæld: | 7.239' DKK MARTIN BILLESCHOU ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos MARTIN BILLESCHOU ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARTIN BILLESCHOU ApS (6 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2015 i MARTIN BILLESCHOU ApS med titlen som Ejer. Jonas Andreas Billeschou købte en part af virksomheden d. 1. marts 2015 og fik dermed en andel på 25%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Jonas af: Troels Billeschou, Martin Bo Billeschou og Christian Peder Billeschou. Hvervet som Ejer har Jonas nu bestreddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 305' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jobil Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN BILLESCHOU ApS
Via Jobil Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Jobil Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2022
Tidslinje (6)
-
Billeschou Holding af 01.10.2020 ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022 -
Jobil Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022 -
Jobil Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022
Blå bog (fortsat)
Jonas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.09.2021 - 29.09.2022
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
01.03.2015 - 29.09.2021
Ejerandel: 25-33.33%
Jonas Andreas Billeschou er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jobil Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.912' DKK. Igennem holdingselskabet Jobil Holding ApS har Jonas derfor også ejerandele i MARTIN BILLESCHOU ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Jonas Andreas Billeschou, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor MARTIN BILLESCHOU ApS kunne offentliggøre et overskud på 899' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Jobil Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 67' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 305' DKK (MARTIN BILLESCHOU ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.310' DKK (MARTIN BILLESCHOU ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.912' DKK (Jobil Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Troels Billeschou.