Richo Rune Lind
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordic-In (Ejer) |
Største overskud: | 497' DKK CENTERFORENINGEN RINGSTEDET F.M.B.A (2021) |
Største underskud: | -1.158' DKK CENTERFORENINGEN RINGSTEDET F.M.B.A (2023) |
Største egenkapital: | 2.251' DKK CENTERFORENINGEN RINGSTEDET F.M.B.A (2021) |
Største gæld: | 2.440' DKK CENTERFORENINGEN RINGSTEDET F.M.B.A (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordic-In (8 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2016 ved Nordic-In med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Richo Rune Lind og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Richo nu bestreddet i 8 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordic-In
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
CENTERFORENINGEN RINGSTEDET F.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
CENTERFORENINGEN RINGSTEDET F.M.B.A
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
Nordic-In (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2016
Registreringsdato: 22.01.2016
Blå bog (fortsat)
Richo har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2021 - 27.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab