Gabriel Guldfeldt Hedlund
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | N`eat Village Holding Aps (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -416' DKK La Chambre Séparée ApS (2021) |
Største egenkapital: | 40' DKK Hedlund Food Solutions Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 2.186' DKK La Chambre Séparée ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos La Chambre Séparée ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hedlund Food Solutions Holding ApS (3 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 2016 hos N`eat Village Holding Aps i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Gabriel Guldfeldt Hedlund i 2 år 5 måneder, inden stoppet den 26. juni 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hedlund Food Solutions Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
La Chambre Séparée ApS
Via Hedlund Food Solutions Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hedlund Food Solutions Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021 -
La Chambre Séparée ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
La Chambre Séparée ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023 -
Hedlund food solution and consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.05.2022
Registreringsdato: 04.05.2022 -
Hedlund Food Solutions Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021
Blå bog (fortsat)
Gabriel har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
07.02.2020 - 04.05.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
18.01.2016 - 30.08.2017
Ejer
29.01.2016 - 26.06.2018
Reel ejer
19.10.2017 - 26.06.2018
Ejerandel: 100%
Gabriel Guldfeldt Hedlund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hedlund Food Solutions Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -14' DKK. Gennem sit holdingselskab Hedlund Food Solutions Holding ApS har Gabriel dermed også andele i La Chambre Séparée ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Gabriel Guldfeldt Hedlund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor La Chambre Séparée ApS landede et underskud på 88' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 88' DKK (La Chambre Séparée ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (Hedlund Food Solutions Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -492' DKK (La Chambre Séparée ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gabriel' netværk er Tine Guldfeldt.