Anton Dehn Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | D/N Group IVS (Direktør) |
Største overskud: | 728' DKK D/N Group IVS (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 486' DKK A. Danielsen Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.184' DKK D/N Group IVS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos A. Danielsen Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af A. Danielsen Holding ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2016 hos D/N Group IVS som Direktør. Titlen som Direktør havde Anton Dehn Danielsen i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 29. maj 2017.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 728' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. Danielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Gastrotools ApS
Via A. Danielsen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
A. Danielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2020
Tidslinje (12)
-
A. Danielsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.04.2020
Registreringsdato: 13.04.2020 -
A. Danielsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2020
Registreringsdato: 13.04.2020 -
ANTON DEHN HOLDING IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018
Blå bog (fortsat)
Anton har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
05.02.2016 - 29.05.2018
Direktør
09.02.2016 - 30.08.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.07.2016 - 30.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.07.2016 - 29.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.01.2016 - 29.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Anton Dehn Danielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A. Danielsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 486' DKK. Igennem sit holdingselskab A. Danielsen Holding ApS har Anton dermed også ejerandele i Gastrotools ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Anton Dehn Danielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor A. Danielsen Holding ApS fremviste et overskud på 214' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anton' netværk er Julius Søndergård Schiller.