Serhat Sert
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PædagogStøtten I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af pædagogisk konsulent/Serhat Sert (4 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2016 ved PædagogStøtten I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Birol Citirikkaya, Nazim Erman, Mohamed Fayzi at Serhat Sert stiftede PædagogStøtten I/S den dag i januar 2016. Rollen som Ejer og Stifter bestred Serhat i 2 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2018.
Virksomheden opererede indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pædagogstøtten I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
pædagogisk konsulent/Serhat Sert (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2024
Registreringsdato: 02.03.2024 -
Pædagogstøtten I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.02.2022
Registreringsdato: 03.02.2022 -
pædagogisk konsulent/Serhat Sert (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.01.2020
Registreringsdato: 07.01.2020
Blå bog (fortsat)
Serhat har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
07.01.2020 - 02.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.01.2016 - 30.06.2018
Ejerandel: 25%
En af de forbindelser som går igen i Serhat' netværk er Birol Citirikkaya.