Mohamed Fayzi
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PædagogStøtten I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Humanitas ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Humanitas ApS (3 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2016 ved PædagogStøtten I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Birol Citirikkaya, Nazim Erman, Serhat Sert at Mohamed Fayzi stiftede PædagogStøtten I/S den dag i januar 2016. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mohamed i 2 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2018.
Virksomheden opererede indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pædagogstøtten I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Humanitas ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
Humanitas ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Pædagogstøtten I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.02.2022
Registreringsdato: 03.02.2022
Blå bog (fortsat)
Mohamed har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.03.2020 - 08.01.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
12.01.2016 - 30.06.2018
Ejerandel: 25%
En af de forbindelser som går igen i Mohamed' netværk er Birol Citirikkaya.