Saleh Abdul Monim El-Haj
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 2023 (1 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HH Handel ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK LynTransporten ApS (Nu: HH Handel ApS) (2023) |
Største gæld: | 0' DKK LynTransporten ApS (Nu: HH Handel ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HH Handel ApS (1 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 2023 ved HH Handel ApS (tidligere LynTransporten ApS) i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med kollegaen Ibrahim El-Hajj at Saleh Abdul Monim El-Haj stiftede HH Handel ApS den dag i juni 2023. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Saleh nu besiddet i , og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SH Solutions
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HH Handel ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
HH Handel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2023
Tidslinje (5)
-
SH Solutions (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.10.2023
Registreringsdato: 04.10.2023 -
LynTransporten ApS (Nu: HH Handel ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
LynTransporten ApS (Nu: HH Handel ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.06.2023
Registreringsdato: 25.06.2023
Blå bog (fortsat)
Saleh har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.06.2023 - 25.06.2023
Reel ejer
07.06.2023 - 25.07.2023
Direktør
07.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
26.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.07.2023 - 16.06.2024
Reel ejer
17.06.2024 - 25.07.2024
Reel ejer
26.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
En af de forbindelser som går igen i Saleh' netværk er Mickey Holmberg Pedersen.