Anders Tripsen Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2016 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk 3D Design IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tripsens Værksted (3 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2016 ved Dansk 3D Design IVS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Mikkel Julius Vesterskov Sylvest Thorsen at Anders Tripsen Larsen stiftede Dansk 3D Design IVS den dag i januar 2016. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Anders i 1 år 7 måneder, før stoppet den 1. september 2017.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. oktober 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tripsens Værksted
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Tripsens Værksted (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020 -
Dansk 3D Design IVS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2017
Registreringsdato: 27.10.2017 -
Byens Smedeservice IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.10.2017
Registreringsdato: 09.10.2017
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
05.01.2016 - 27.10.2017
Ejerandel: 0% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.01.2016 - 09.10.2017
Ejerandel: 100%