Mattias Elmholdt Nebel Smidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2016 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fovl ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 819' DKK Fovl ApS (2023) |
Største underskud: | -340' DKK Fovl ApS (2022) |
Største egenkapital: | 50' DKK Fovl ApS (2016) |
Største gæld: | 5.161' DKK Fovl ApS (2023) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos Fovl ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NebelSmidt Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2016 ved Fovl ApS med titlen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Mattias Elmholdt Nebel Smidt i 8 år 6 måneder, før stoppet den 3. juli 2024.
Nu arbejder virksomheden med cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 819' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NebelSmidt Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fovl ApS
Via NebelSmidt Holding ApS
Direktørposter (1)
-
NebelSmidt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Fovl ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Blitzkrig I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
Blitzkrig I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
NebelSmidt Holding IVS (Nu: NebelSmidt Holding ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.01.2016
Registreringsdato: 11.01.2016
Blå bog (fortsat)
Mattias har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejer
11.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2016 - 03.07.2024
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,25% -
Stifter og Ejer
01.03.2019 - 18.03.2022
Reel ejer
26.02.2021 - 18.03.2022
Ejerandel: 33%
Mattias Elmholdt Nebel Smidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NebelSmidt Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -8' DKK. Igennem holdingselskabet NebelSmidt Holding ApS har Mattias derfor også ejerandele i Fovl ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Mattias Elmholdt Nebel Smidt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor NebelSmidt Holding IVS (Nu: NebelSmidt Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NebelSmidt Holding IVS (Nu: NebelSmidt Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 43' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 819' DKK (Fovl ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (NebelSmidt Holding IVS (Nu: NebelSmidt Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -8' DKK (NebelSmidt Holding IVS (Nu: NebelSmidt Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -161' DKK (Fovl ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mattias' netværk er Marie Nebel Smidt.