Rikke Nyeman Grejsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2016 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nyeman Grejsen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.462' DKK HUSUM DYREKLINIK ApS (2018-19) |
Største underskud: | -21' DKK Rikke Nyeman Holding ApS (Nu: Nyeman Grejsen Holding ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 2.234' DKK Rikke Nyeman Holding ApS (Nu: Nyeman Grejsen Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.346' DKK HUSUM DYREKLINIK ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos HUSUM DYREKLINIK ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nyeman Grejsen Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2016 ved Nyeman Grejsen Holding ApS (tidligere Rikke Nyeman Holding ApS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rikke Nyeman Grejsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Rikke nu bestreddet i 8 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 741' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nyeman Grejsen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HUSUM DYREKLINIK ApS
Via Nyeman Grejsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nyeman Grejsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2016 -
HUSUM DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
HUSUM DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020 -
Rikke Nyeman Holding ApS (Nu: Nyeman Grejsen Holding ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2016
Registreringsdato: 04.01.2016 -
Rikke Nyeman Holding ApS (Nu: Nyeman Grejsen Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2016
Registreringsdato: 04.01.2016
Blå bog (fortsat)
Rikke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.07.2019 - 21.12.2020
Direktør
16.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2020 - 16.12.2021
Reel ejer
17.12.2021 - 16.01.2022
Reel ejer
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
04.01.2016 - Stadig aktiv
Direktør
04.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2016 - 18.12.2019
Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Rikke Nyeman Grejsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nyeman Grejsen Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.234' DKK. Igennem holdingselskabet Nyeman Grejsen Holding ApS har Rikke derfor også ejerandele i HUSUM DYREKLINIK ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rikke Nyeman Grejsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HUSUM DYREKLINIK ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.393' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Rikke Nyeman Holding ApS (Nu: Nyeman Grejsen Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 741' DKK (Rikke Nyeman Holding ApS (Nu: Nyeman Grejsen Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.234' DKK (Rikke Nyeman Holding ApS (Nu: Nyeman Grejsen Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.131' DKK (HUSUM DYREKLINIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Martin Nyeman Grejsen.