Mikael Christian Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 24. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 603' DKK Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS (2023) |
Største underskud: | -97' DKK Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS (2018) |
Største egenkapital: | 925' DKK Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS (2023) |
Største gæld: | 1.512' DKK Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN OPHOLDSSTEDET ADRIANSMINDE (6 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2015 ved Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mikael Christian Rasmussen i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen den 28. april 2022.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen andre former for institutionsophold. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 603' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022 -
Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.12.2015
Registreringsdato: 24.12.2015
Blå bog (fortsat)
Mikael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.12.2015 - 28.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Henrik Fischer Kudsk.