Emilie Louise Turunen
Erhvervsaktiv siden: | 8. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NOVA 5 ARKITEKTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 150.650' DKK NYKREDIT LEASING A/S (2023) |
Største underskud: | -70' DKK EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S (2021) |
Største egenkapital: | 1.134.530' DKK NYKREDIT LEASING A/S (2023) |
Største gæld: | 8.279.835' DKK NYKREDIT LEASING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos NYKREDIT LEASING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S (2 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2015 ved NOVA 5 ARKITEKTER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Emilie Louise Turunen i 8 måneder, før stoppet den 10. juni 2016.
Nu arbejder virksomheden med arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 5.232' DKK.
Direktørposter (1)
-
NYKREDIT LEASING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
EKF Danmarks Eksportkredit
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
NYKREDIT LEASING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022
Blå bog (fortsat)
Emilie har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2020 - 31.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2020 - 31.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2015 - 10.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Emilie Louise Turunen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved NOVA 5 ARKITEKTER A/S der præsenterede et overskud på 832' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S der præsenterede et underskud på 70' DKK.
Emilie har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 2 måneder fra 2020 til 2022 hos EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Emilie' netværk er Steen Lyngbak Munk.