Carl Fredrik Meuller
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2015 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Trelleborg Marine Systems Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 144.242' DKK MARIMATECH A/S (Nu: Trelleborg Marine Systems Denmark A/S) (2023) |
Største underskud: | -40.708' DKK JABS Group A/S (2023) |
Største egenkapital: | 195.632' DKK JABS Group A/S (2021) |
Største gæld: | 403.021' DKK JABS Group A/S (2020) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos JABS Group A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Trelleborg Marine Systems Denmark A/S (2 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2015 hos Trelleborg Marine Systems Denmark A/S (tidligere MARIMATECH A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Carl Fredrik Meuller i 2 år 1 måned, før stoppet d. 1. februar 2018.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 144.242' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
JABS Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.08.2024
Tidslinje (3)
-
JABS Group A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
MARIMATECH A/S (Nu: Trelleborg Marine Systems Denmark A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018 -
MARIMATECH A/S (Nu: Trelleborg Marine Systems Denmark A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2015
Registreringsdato: 30.12.2015
Blå bog (fortsat)
Carl har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2015 - 01.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Carl Fredrik Meuller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos MARIMATECH A/S (Nu: Trelleborg Marine Systems Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 8.063' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos MARIMATECH A/S (Nu: Trelleborg Marine Systems Denmark A/S) der præsenterede et underskud på 4.076' DKK.
Carl har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2015 til 2018 hos Trelleborg Marine Systems Denmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 144.242' DKK (MARIMATECH A/S (Nu: Trelleborg Marine Systems Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40.708' DKK (JABS Group A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 119.672' DKK (MARIMATECH A/S (Nu: Trelleborg Marine Systems Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60.591' DKK (JABS Group A/S).
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Bo Overgaard Christensen.