Nicolai Kryger Haahr Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PERNIC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.796' DKK Ho Projektudvikling ApS (Nu: Mars Invest ApS) (2020) |
Største underskud: | -565' DKK Ho Projektudvikling ApS (Nu: Mars Invest ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.365' DKK Ho Projektudvikling ApS (Nu: Mars Invest ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.691' DKK Ho Projektudvikling ApS (Nu: Mars Invest ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PERNIC ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PERNIC ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2015 i PERNIC ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Nicolai Kryger Haahr Christensen købte en part af virksomheden d. 29. december 2015 og havde dermed en andel på . På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Nicolai af: John Helbo Christensen og Pernille Kryger Christensen. Hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer har Nicolai nu bestreddet i 8 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen køb og salg af egen fast ejendom. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 148' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PERNIC ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Bogholderie ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Bogholderie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2023
Tidslinje (15)
-
PERNIC ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
PERNIC ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Bogholderie ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.2023
Registreringsdato: 08.07.2023
Blå bog (fortsat)
Nicolai har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Direktør
08.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.12.2015 - 31.12.2023
Ejer
29.12.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.11.2017 - 24.02.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.08.2016 - 29.08.2016
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PERNIC ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.224' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor PERNIC ApS kunne offentliggøre et underskud på 50' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 371' DKK (Ho Projektudvikling ApS (Nu: Mars Invest ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.365' DKK (Ho Projektudvikling ApS (Nu: Mars Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 88' DKK (Bogholderie ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er John Helbo Christensen.