Simon Lemming Talbot
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Simon Talbot ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.079' DKK Simon Talbot ApS (2022) |
Største underskud: | -168' DKK Simon Talbot ApS (2021) |
Største egenkapital: | 3.294' DKK Simon Talbot ApS (2022) |
Største gæld: | 1.998' DKK Simon Talbot ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Simon Talbot ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Simon Talbot Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2015 hos Simon Talbot ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Simon Lemming Talbot og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Simon nu bestreddet i 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen selvstændigt udøvende scenekunstnere.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Simon Talbot Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Simon Talbot ApS
Via Simon Talbot Holding ApS -
Crack ApS
Via Simon Talbot Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Simon Talbot ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2015 -
Crack ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021 -
Simon Talbot Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Simon Talbot Streaming ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2021
Registreringsdato: 21.10.2021 -
Crack ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
Simon Talbot Streaming ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2019 - 21.10.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.12.2015 - 31.01.2016
Direktør
17.12.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Simon Lemming Talbot er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Simon Talbot Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 633' DKK. Igennem holdingselskabet Simon Talbot Holding ApS har Simon derfor også ejerandele i Simon Talbot ApS (100%) samt Crack ApS (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Simon Lemming Talbot, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Simon Talbot ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.079' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Simon Talbot ApS kunne offentliggøre et underskud på 168' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.523' DKK (Simon Talbot Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.526' DKK (Simon Talbot ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 595' DKK (Crack ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Martin Tiedemann Elmely.