Christina Dannemand
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Børn & Unge Konsulenterne I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.258' DKK Team Cura A/S (2019) |
Største underskud: | -505' DKK Team Cura A/S (2018) |
Største egenkapital: | 5.139' DKK Team Cura A/S (2023) |
Største gæld: | 3.886' DKK Team Cura A/S (2023) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos Team Cura A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dannemand Holding ApS (6 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2015 i Børn & Unge Konsulenterne I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Mie Brondbjerg Schou, Lene Gøtze at Christina Dannemand stiftede Børn & Unge Konsulenterne I/S den dag i december 2015. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christina i 2 år, før fratrædelsen d. 13. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen psykologisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dannemand Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Team Cura A/S
Via Dannemand Holding ApS -
Team Cura Consulting ApS
Via Dannemand Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Dannemand Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2018 -
Team Cura A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2018 -
Team Cura Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Team Cura Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2022
Registreringsdato: 15.07.2022 -
Team Cura A/S
Tilknyttet som direktørDato: 20.04.2018
Registreringsdato: 20.04.2018 -
Dannemand Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.04.2018
Registreringsdato: 10.04.2018
Blå bog (fortsat)
Christina har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 54% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.04.2018 - 09.06.2021
Direktør
20.04.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 54% -
Stifter og Ejer
01.12.2015 - 13.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christina Dannemand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dannemand Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 587' DKK. Gennem holdingselskabet Dannemand Holding ApS har Christina derfor også andele i Team Cura A/S (50-66.65%) & Team Cura Consulting ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christina Dannemand, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Team Cura A/S kunne fremvise et overskud på 2.258' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Team Cura A/S kunne fremvise et underskud på 505' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.147' DKK (Team Cura A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.139' DKK (Team Cura A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 587' DKK (Dannemand Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Henning Peter Skov.