Casper Nyland Kaa
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RavenNew IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1' DKK RavenNew Musik Service IVS (2016-17) |
Største gæld: | 0' DKK RavenNew Musik Service IVS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lyddesigner.dk (3 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2015 hos RavenNew IVS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Casper Nyland Kaa i 8 måneder, inden stoppet den 10. august 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lyddesigner.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Lyddesigner.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
SoleX IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.05.2017
Registreringsdato: 04.05.2017 -
SoleX IVS
Fratrådt som direktørDato: 04.05.2017
Registreringsdato: 04.05.2017
Blå bog (fortsat)
Casper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
09.12.2015 - 04.05.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.12.2015 - 10.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.12.2015 - 10.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab