Ernst Thom Roger Nilsson
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LLENTAB ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 192' DKK LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS) (2016) |
Største underskud: | -889' DKK LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 1.638' DKK LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS) (2014) |
Største gæld: | 2.304' DKK LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af LLENTAB ApS (11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 ved LLENTAB ApS (tidligere LLENTAB A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ernst Thom Roger Nilsson i 5 måneder, før fratrædelsen den 23. maj 2016.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 14' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Nevotex Danmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2024
Tidslinje (5)
-
Nevotex Danmark ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.11.2016
Registreringsdato: 20.11.2016 -
LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2016
Registreringsdato: 23.05.2016
Blå bog (fortsat)
Ernst har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.11.2015 - 20.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Ernst Thom Roger Nilsson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS) der præsenterede et overskud på 192' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved LLENTAB A/S (Nu: LLENTAB ApS) der præsenterede et underskud på 889' DKK.
Ernst har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 måneder fra 2015 til 2016 hos LLENTAB ApS.
En af de forbindelser som går igen i Ernst' netværk er Signe Fryland Nielsen.