Lise Mørup Dalsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GREENLAND MARITIME SOLUTIONS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Mælkebøttecentret (4 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2015 ved GREENLAND MARITIME SOLUTIONS ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lise Mørup Dalsgaard i 3 måneder, før fratrædelsen den 15. marts 2016.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LMD Jura
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
LMD Jura (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
A-INVEST KONTOR- OG BOGFØRINGSASSISTANCE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2017
Registreringsdato: 20.01.2017 -
TASIILAQ PELAGIC ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2016
Registreringsdato: 22.12.2016
Blå bog (fortsat)
Lise har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
26.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2015 - 20.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2016 - 22.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2016 - 01.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 1 måned fra 2015 til 2017 hos A-INVEST KONTOR- OG BOGFØRINGSASSISTANCE ApS.
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Preben Kold Larsen.