Anders Møller Kjemtrup
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Omedie lukker IVS (Ejer) |
Største overskud: | 20.885' DKK K/S OBTON SOLENERGI BLAVET (2023) |
Største underskud: | -3.201' DKK K/S OBTON SOLENERGI GARONNE (2016) |
Største egenkapital: | 37.559' DKK K/S Obton Solenergi Monde (2022) |
Største gæld: | 214.919' DKK Obton Solenergi Magyar P/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K/S OBTON SOLENERGI ELIZABETH (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af K/S OBTON SOLENERGI GARONNE (2 år 6 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2015 hos Omedie lukker IVS (tidligere Djinni IVS) som Ejer. Anders Møller Kjemtrup købte en andel af virksomheden den 2. november 2015 og havde en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Anders af: Allan Hedegaard Andersen. Titlen som Ejer havde Anders i 10 måneder, inden stoppet den 22. september 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre personlige serviceydelser i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. september 2016.
Direktørposter (10)
-
K/S OBTON SOLENERGI ELIZABETH
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2022 -
K/S OBTON SOLENERGI GARONNE
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2022 -
K/S OBTON SOLENERGI BLAVET
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2022 -
K/S Obton Solenergi Monde
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2023 -
K/S Obton Solenergi Dragon
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2022 -
K/S Obton Solenergi Rion
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2023 -
Obton Solenergi Magyar P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2023 -
P/S Obton Solenergi Mandor
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2023 -
P/S Obton Solenergi Arena
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2023 -
P/S Obton Solenergi Balaton
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
K/S OBTON SOLENERGI ELIZABETH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2023 -
K/S OBTON SOLENERGI GARONNE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2023 -
K/S OBTON SOLENERGI BLAVET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2023 -
K/S Obton Solenergi Dragon
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.2023 -
K/S Obton Solenergi Rion
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2023 -
Obton Solenergi Magyar P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2023 -
P/S Obton Solenergi Arena
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2023 -
P/S Obton Solenergi Balaton
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2023
Tidslinje (22)
-
P/S Obton Solenergi Mandor
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
K/S OBTON SOLENERGI ELIZABETH
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
K/S OBTON SOLENERGI BLAVET
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor K/S OBTON SOLENERGI BLAVET fremviste et overskud på 20.885' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor K/S OBTON SOLENERGI ELIZABETH fremviste et underskud på 1.185' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.885' DKK (K/S OBTON SOLENERGI BLAVET).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.185' DKK (K/S OBTON SOLENERGI ELIZABETH).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.490' DKK (K/S Obton Solenergi Monde).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.094' DKK (K/S OBTON SOLENERGI ELIZABETH).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Karsten Rovelt-Busch.