Helle Merete Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 35' DKK ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS (2020) |
Største underskud: | -9' DKK ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS (2014) |
Største egenkapital: | -224' DKK ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS (2021) |
Største gæld: | 1.198' DKK ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2015 ved ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS med titlen som Ejer og Direktør. Helle Merete Hansen erhvervede virksomheden ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS d. 30. november 2015. Helle der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Direktør bestred Helle i 8 år 9 måneder, før stoppet den 27. september 2024.
Virksomheden opererede indenfor anden udlejning af boliger. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 35' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. november 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (3)
-
ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022 -
ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2015
Registreringsdato: 30.11.2015
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ODSHERRED EJENDOMSINVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 35' DKK.