Ellen Schlosser Agergaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 668' DKK MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (2013-14) |
Største underskud: | -292' DKK MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.322' DKK MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (2013-14) |
Største gæld: | 2.707' DKK MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (6 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2015 hos MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ellen Schlosser Agergaard i 6 år 4 måneder, før stoppet d. 1. april 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor murere. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 660' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
MURERFIRMAET KURT NIELSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2015
Registreringsdato: 24.11.2015
Blå bog (fortsat)
Ellen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2015 - 01.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ellen' netværk er Karsten Pedersen.