Alexander Ostenfeldt Lund
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARKITEKTFIRMAET O. OSTENFELDT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 357' DKK Populate. ApS (2021-22) |
Største underskud: | -121' DKK ARKITEKTFIRMAET O. OSTENFELDT ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 318' DKK Populate. ApS (2023) |
Største gæld: | 478' DKK Populate. ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Populate. ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARKITEKTFIRMAET O. OSTENFELDT ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2015 hos ARKITEKTFIRMAET O. OSTENFELDT ApS i rollen som Ejer. Alexander Ostenfeldt Lund købte en del af virksomheden d. 27. november 2015 og havde dermed en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Alexander af: Marlene Ostenfeldt Jensen, Sebastian Ostenfeldt Roerup og Sophia Ostenfeldt Lund. Titlen som Ejer har Alexander nu bestreddet i 8 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen arkitektvirksomhed. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ARKITEKTFIRMAET O. OSTENFELDT ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Ostenfeldt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Populate. ApS
Via Ostenfeldt Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ostenfeldt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2021 -
Populate. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ostenfeldt Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
Populate. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
Ostenfeldt Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021
Blå bog (fortsat)
Alexander har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
14.09.2021 - 31.12.2023
Direktør
14.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.03.2017 - 21.05.2019
Reel ejer
30.11.2017 - 20.03.2019
Ejer
21.03.2019 - 21.05.2019
Ejerandel: 100%
Alexander Ostenfeldt Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ostenfeldt Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 140' DKK. Gennem holdingselskabet Ostenfeldt Holding ApS har Alexander derfor også andele i Populate. ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Alexander Ostenfeldt Lund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Populate. ApS kunne fremvise et overskud på 357' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Populate. ApS kunne fremvise et underskud på 66' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 66' DKK (Populate. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 318' DKK (Populate. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 140' DKK (Ostenfeldt Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alexander' netværk er Martin Madsen-Mygdal.