Camilla Gryl
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | 'HELGE LARSEN HOLDING A/S' (Ejer) |
Største overskud: | 4.698' DKK NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S (2021) |
Største underskud: | -1.642' DKK 'HELGE LARSEN HOLDING A/S' (2017) |
Største egenkapital: | 11.376' DKK NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S (2023) |
Største gæld: | 5.000' DKK NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 'HELGE LARSEN HOLDING A/S' (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2011 ved 'HELGE LARSEN HOLDING A/S' i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Camilla Gryl købte en del af virksomheden d. 23. november 2011 og havde dermed en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Camilla af: Niels Peter Larsen og Christian Gryl Larsen. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem bestred Camilla i 7 år 1 måned, før stoppet den 1. januar 2019.
Virksomheden opererede indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2021 som viste et overskud på 1.327' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CCN Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S
Via CCN Holding ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
CCN Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2022 -
NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
'HELGE LARSEN HOLDING A/S'
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
CCN Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022 -
NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2020
Registreringsdato: 29.08.2020
Blå bog (fortsat)
Camilla har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.12.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
23.12.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
23.11.2011 - 01.01.2019
Reel ejer
23.11.2011 - 01.01.2019
Bestyrelsesmedlem
05.06.2017 - 18.01.2024
Ejerandel: 25%
Camilla Gryl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CCN Holding ApS (ejer lige nu 25%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.083' DKK. Gennem holdingselskabet CCN Holding ApS har Camilla derfor også andele i NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Camilla Gryl, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Camilla Gryl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S der præsenterede et overskud på 4.698' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved 'HELGE LARSEN HOLDING A/S' der præsenterede et underskud på 1.642' DKK.
Camilla har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 7 måneder fra 2017 til 2024 hos 'HELGE LARSEN HOLDING A/S'.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 857' DKK (NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.376' DKK (NIELS LARSEN UDLEJNING. RINGSTED A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.083' DKK (CCN Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Käthe Gryl Larsen.