Nicolaj Røn Lundqvist
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS Røns Køleteknik (Ejer) |
Største overskud: | 1.255' DKK ApS Røns Køleteknik (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.837' DKK ApS Røns Køleteknik (2021-22) |
Største gæld: | 4.398' DKK ApS Røns Køleteknik (2022-23) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ApS Røns Køleteknik (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS Røns Køleteknik (8 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2015 ved ApS Røns Køleteknik med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partneren Fie Hoff at Nicolaj Røn Lundqvist stiftede ApS Røns Køleteknik den dag i november 2015. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Nicolaj nu bestreddet i 1 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 800' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nicolaj Røn Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ApS Røns Køleteknik
Via Nicolaj Røn Holding ApS -
FINDAN ENGROS ApS
Via ApS Røns Køleteknik
Direktørposter (2)
-
ApS Røns Køleteknik
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2015 -
Nicolaj Røn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Dato: 06.07.2024
Registreringsdato: 06.07.2024 -
HoffRøn Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.01.2020
Registreringsdato: 13.01.2020 -
Nicolaj Røn Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.01.2020
Registreringsdato: 13.01.2020
Navnehistorik (2)
-
06.07.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 05.07.2024
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
13.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.12.2016 - 13.01.2020
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
19.11.2015 - 09.12.2016
Direktør og Reel ejer
19.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51%
Nicolaj Røn Lundqvist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nicolaj Røn Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.700' DKK. Igennem holdingselskabet Nicolaj Røn Holding ApS har Nicolaj derfor også ejerandele i ApS Røns Køleteknik (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nicolaj Røn Lundqvist, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ApS Røns Køleteknik kunne offentliggøre et overskud på 1.255' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolaj' netværk er Fie Hoff.