Paolo Covre
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SGM Finance ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SGM Finance ApS (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2015 hos SGM Finance ApS i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Paolo Covre i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 27. februar 2017.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. august 2024.
Tidslinje (4)
-
SGM Finance ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
SGM Finance ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2017
Registreringsdato: 27.02.2017 -
SGM Finance ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2017
Registreringsdato: 27.02.2017
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Paolo' netværk er Eurofinim SRL.