Kevin Roche
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.285' DKK PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (2016) |
Største underskud: | -938' DKK PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (2017) |
Største egenkapital: | 5.084' DKK PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (2023) |
Største gæld: | 2.924' DKK PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (2020) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (5 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2015 ved PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS i rollen som Ejer. Kevin Roche købte en del af virksomheden d. 21. juni 2015 og fik dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Kevin af: Tim Glargaard Hansen, Henrik Ole Plahn-Ovesen og Torben Trier. Rollen som Ejer har Kevin nu bestreddet i 3 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Her 3 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 14' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Roche Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Plahn & Trier Tømrerfirma Kevin ApS
Via Roche Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Roche Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2021 -
Plahn & Trier Tømrerfirma Kevin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Plahn & Trier Tømrerfirma Kevin ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2021
Registreringsdato: 28.02.2021 -
Plahn & Trier Tømrerfirma Kevin ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2021
Registreringsdato: 28.02.2021
Blå bog (fortsat)
Kevin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
21.06.2015 - 16.09.2018
Ejer
17.09.2018 - 01.12.2023
Reel ejer
22.09.2018 - 01.12.2023
Ejerandel: 25% -
Ejer
28.02.2021 - 28.02.2021
Reel ejer og Direktør
28.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS kunne fremvise et overskud på 1.285' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS kunne fremvise et underskud på 938' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 430' DKK (Plahn & Trier Tømrerfirma Kevin ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.084' DKK (PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 37' DKK (Plahn & Trier Tømrerfirma Kevin ApS).