Giordano Capuano
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | COOLMAN IVS (Ejer) |
Største overskud: | 35' DKK TØTE Agency IVS (Nu: TØTE Agency ApS) (2020) |
Største underskud: | -64' DKK TØTE Agency IVS (Nu: TØTE Agency ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 20' DKK TØTE Agency IVS (Nu: TØTE Agency ApS) (2017) |
Største gæld: | 97' DKK TØTE Agency IVS (Nu: TØTE Agency ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af TØTE Agency ApS (4 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2015 hos COOLMAN IVS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Giordano Capuano der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Giordano i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 16. november 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2015-16 kunne vise et underskud på 4' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TØTE Agency ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Simple Very Simple ApS UNDER KONKURS
Via TØTE Agency ApS
Direktørposter (1)
-
TØTE Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Simple Very Simple ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022 -
Simple Very Simple ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.10.2020
Registreringsdato: 28.10.2020 -
Simple Very Simple ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2020
Registreringsdato: 27.10.2020
Blå bog (fortsat)
Giordano har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.12.2019 - 27.10.2020
Bestyrelsesmedlem
28.10.2020 - 05.04.2022
Ejer
12.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via TØTE Agency ApS -
Ejer
07.05.2018 - 28.05.2020
Direktør
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
29.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.11.2015 - 16.11.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TØTE Agency IVS (Nu: TØTE Agency ApS) kunne offentliggøre et overskud på 35' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TØTE Agency IVS (Nu: TØTE Agency ApS) kunne offentliggøre et underskud på 64' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Giordano' netværk er Kristoffer Pavia Hvidsteen.