Klaus Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Klaus Jensen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.754' DKK KIRK MASKINFABRIK A/S (2023) |
Største underskud: | -12' DKK Klaus Jensen Holding ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 4.152' DKK KIRK MASKINFABRIK A/S (2023) |
Største gæld: | 8.728' DKK Klaus Jensen Holding ApS (2022) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos KIRK MASKINFABRIK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klaus Jensen Holding ApS (8 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2015 hos Klaus Jensen Holding ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Klaus Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Klaus nu bestreddet i 8 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.107' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Klaus Jensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KIRK MASKINFABRIK A/S
Via Klaus Jensen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
KIRK MASKINFABRIK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2021 -
Klaus Jensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
KIRK MASKINFABRIK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.01.2021
Registreringsdato: 28.01.2021 -
KIRK MASKINFABRIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2016
Registreringsdato: 15.04.2016 -
Klaus Jensen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.11.2015
Registreringsdato: 11.11.2015
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2017 - 04.02.2019
Reel ejer
05.02.2019 - 04.04.2019
Reel ejer
05.04.2019 - 07.04.2020
Reel ejer
08.04.2020 - 03.03.2021
Direktør
28.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.03.2021 - 23.05.2022
Reel ejer
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KIRK MASKINFABRIK A/S kunne fremvise et overskud på 2.754' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Klaus Jensen Holding ApS kunne fremvise et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.754' DKK (KIRK MASKINFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.152' DKK (KIRK MASKINFABRIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.279' DKK (Klaus Jensen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Karl Kristian Kirk.