Elvin Ronald Bugge
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Beritech Solutions A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.544' DKK Aquatic Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) (2022) |
Største underskud: | -708' DKK Aquatiq Food Automation ApS (2020) |
Største egenkapital: | 15.344' DKK Aquatic Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) (2023) |
Største gæld: | 24.050' DKK Aquatic Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Aquatic Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Aquatiq Food Automation ApS (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 i Beritech Solutions A/S (tidligere Aquatic Food Factory A/S, Danmark) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Elvin Ronald Bugge i 3 måneder, inden stoppet d. 29. februar 2016.
Nu opererer virksomheden indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 8.041' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Aquatiq Food Automation ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2021
Tidslinje (7)
-
Aquatiq Food Automation ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2021
Registreringsdato: 26.03.2021 -
Aquatic Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2019
Registreringsdato: 24.04.2019 -
Aquatiq Food Automation ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019
Blå bog (fortsat)
Elvin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,03% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.11.2015 - 25.11.2020
Bestyrelsesmedlem
01.03.2016 - 24.04.2019
Ejerandel: 52% -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2017 - 14.03.2019
Reel ejer
13.12.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,26%
Elvin Ronald Bugge har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i Aquatic Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) der præsenterede et overskud på 3.896' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i Aquatiq Food Automation ApS der præsenterede et underskud på 644' DKK.
Elvin har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2021 til i dag hos Aquatiq Food Automation ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.041' DKK (Aquatic Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.344' DKK (Aquatic Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -544' DKK (Aquatiq Food Automation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Elvin' netværk er Eirik Bugge.