Hamza Mohammad Chahade
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ViHenter.dk IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK FLISEKONCEPT ApS (2022-23) |
Største gæld: | 0' DKK HMC MURER IVS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af FLISEKONCEPT ApS (1 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2015 i ViHenter.dk IVS som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør havde Hamza Mohammad Chahade i 9 måneder, inden stoppet d. 25. august 2016.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor andre personlige serviceydelser i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. oktober 2016.
Direktørposter (1)
-
FLISEKONCEPT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2022
Tidslinje (9)
-
FLISEKONCEPT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022 -
HMC MURER IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.03.2021
Registreringsdato: 17.03.2021 -
HMC MURER IVS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2020
Registreringsdato: 20.10.2020
Blå bog (fortsat)
Hamza har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
19.05.2019 - 17.03.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.10.2015 - 25.08.2016
Ejer
01.11.2015 - 14.10.2016
Ejerandel: 50-66.65%
En af de forbindelser som går igen i Hamza' netværk er Ahmad Mohammad Chahade.