Peter Michael Wøldike
Erhvervsaktiv siden: | 22. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PMWØ Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.432' DKK STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.062' DKK STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS (2021-22) |
Største gæld: | 2.932' DKK STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af PMWØ Holding ApS (8 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 hos PMWØ Holding ApS (tidligere PMWØ ApS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Michael Wøldike og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Peter nu besiddet i 8 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor alment praktiserende læger. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 801' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PMWØ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS
Via PMWØ Holding ApS -
I/S Rådhuspladsen 2
Via PMWØ Holding ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
PMWØ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2017
Tidslinje (5)
-
STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
STEVNSLÆGERNE. ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2016
Registreringsdato: 13.04.2016
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.04.2016 - 31.12.2016
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor PMWØ ApS (Nu: PMWØ Holding ApS) fremviste et overskud på 1.038' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Søren Due-Andersen.