Catarina Nicoline Staal Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stutteri Catlar I/S (Ejer) |
Største overskud: | 143' DKK HAMMERICH VVS & CO ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 151' DKK HAMMERICH VVS & CO ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.269' DKK HAMMERICH VVS & CO ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos HAMMERICH VVS & CO ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stutteri Catlar I/S (8 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 hos Stutteri Catlar I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Nikolaj Staal Larsen at Catarina Nicoline Staal Larsen stiftede Stutteri Catlar I/S den dag i november 2015. Titlen som Ejer og Stifter bestred Catarina i 8 år 2 måneder, før stoppet d. 9. januar 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre sportsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. januar 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CNSL Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Stald CN I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HAMMERICH VVS & CO ApS
Via CNSL Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CNSL Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2022
Tidslinje (5)
-
Stald CN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
Stutteri Catlar I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
CNSL Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2022
Registreringsdato: 11.07.2022
Blå bog (fortsat)
Catarina har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
03.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.11.2015 - 09.01.2024
Reel ejer
01.12.2017 - 09.01.2024
Ejerandel: 50%
Catarina Nicoline Staal Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CNSL Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 87' DKK. Gennem holdingselskabet CNSL Holding ApS har Catarina derfor også andele i HAMMERICH VVS & CO ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Catarina Nicoline Staal Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor CNSL Holding ApS kunne fremvise et overskud på 47' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 143' DKK (HAMMERICH VVS & CO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 151' DKK (HAMMERICH VVS & CO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 87' DKK (CNSL Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Catarina' netværk er Nikolaj Staal Larsen.