Helena Skov Munk
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Celebrator IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -47' DKK ReDeluxury ApS (2023) |
Største egenkapital: | 40' DKK ReDeluxury ApS (2023) |
Største gæld: | 12' DKK ReDeluxury ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Celebrator IVS (1 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2015 ved Celebrator IVS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Helena Skov Munk i 1 år 11 måneder, før stoppet den 30. august 2017.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ReDeluxury ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ReDeluxury ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2023
Tidslinje (4)
-
ReDeluxury ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2023
Registreringsdato: 10.01.2023 -
ReDeluxury ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2023
Registreringsdato: 10.01.2023 -
Celebrator IVS
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017
Blå bog (fortsat)
Helena har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.09.2015 - 30.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ReDeluxury ApS kunne fremvise et underskud på 47' DKK.