Annette Eg Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JN HOLDING TARP ApS (Ejer) |
Største overskud: | 941' DKK JN HOLDING TARP ApS (2022-23) |
Største underskud: | -253' DKK JN HOLDING TARP ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 6.149' DKK JN HOLDING TARP ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.487' DKK JN INVEST TARP ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af JN HOLDING TARP ApS (8 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2015 ved JN HOLDING TARP ApS i rollen som Ejer. Annette Eg Nielsen erhvervede virksomheden JN HOLDING TARP ApS d. 30. september 2015. Annette har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer har Annette nu bestreddet i 8 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 941' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JN HOLDING TARP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JN INVEST TARP ApS
Via JN HOLDING TARP ApS -
JN INVEST 2015 ApS
Via JN HOLDING TARP ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
KFUM Spejderne - Bryndum Gruppe
Fratrådt som repræsentantDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
KFUM Spejderne - Bryndum Gruppe
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
JN HOLDING TARP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2015
Registreringsdato: 30.09.2015
Blå bog (fortsat)
Annette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
30.11.2022 - 14.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Annette Eg Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JN HOLDING TARP ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.149' DKK. Gennem holdingselskabet JN HOLDING TARP ApS har Annette derfor også andele i JN INVEST TARP ApS (100%) og JN INVEST 2015 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Annette Eg Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 941' DKK (JN HOLDING TARP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.149' DKK (JN HOLDING TARP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 50' DKK (JN INVEST 2015 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Jørgen Hjortlund Nielsen.