Henrik Paludan
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.424' DKK FROBENIUSFONDEN (2017) |
Største underskud: | -2.413' DKK FROBENIUSFONDEN (2015) |
Største egenkapital: | 28.496' DKK FROBENIUSFONDEN (2020-21) |
Største gæld: | 12.128' DKK TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S (8 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2015 ved TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Paludan i 8 år 7 måneder, før fratrædelsen den 17. april 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af musikinstrumenter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 104' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEP Advice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
FROBENIUSFONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2022 -
TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
HEP Advice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2015 - 17.04.2024
Bestyrelsesmedlem
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2015 - 30.05.2022
Bestyrelsesmedlem
31.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Paludan har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved FROBENIUSFONDEN der præsenterede et overskud på 3.424' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved FROBENIUSFONDEN der præsenterede et underskud på 2.413' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 7 måneder fra 2015 til 2024 hos TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Henning Jensen.