Adrian Lungeanu Holm
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | 4Alle IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af 4Alle IVS (3 år) |
Det startede for alvor en dag i 2015 hos 4Alle IVS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør bestred Adrian Lungeanu Holm i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 29. august 2017.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. oktober 2018.
Tidslinje (4)
-
4Alle IVS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2018
Registreringsdato: 31.10.2018 -
4Alle IVS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2017
Registreringsdato: 29.08.2017 -
4Alle IVS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.10.2015
Registreringsdato: 20.10.2015
Blå bog (fortsat)
Adrian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
07.10.2015 - 29.08.2017
Ejer
20.10.2015 - 31.10.2018
Ejerandel: 25-33.33%