Ronni Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | n3 holding ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.060' DKK DJB Leasing IVS (Nu: Carepoint-Leasing ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.525' DKK DJB Leasing IVS (Nu: Carepoint-Leasing ApS) (2023) |
Største gæld: | 13.798' DKK DJB Leasing IVS (Nu: Carepoint-Leasing ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DJB Leasing IVS (Nu: Carepoint-Leasing ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Carepoint-Leasing ApS (6 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2015 i n3 holding ApS i rollen som Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Ronni Poulsen i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 12. december 2017.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 2' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
n3 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Carepoint-Leasing ApS
Via n3 Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Carepoint-Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
n3 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Carepoint-Leasing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
DJB Leasing IVS (Nu: Carepoint-Leasing ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 25.10.2021
Registreringsdato: 25.10.2021 -
n3 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021
Blå bog (fortsat)
Ronni har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.04.2018 - 25.10.2021
Reel ejer
09.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
05.10.2015 - 23.05.2017
Reel ejer
20.10.2015 - 12.12.2017
Bestyrelsesmedlem
23.05.2017 - 12.12.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
28.09.2015 - 23.05.2017
Ejer
05.10.2015 - 12.12.2017
Bestyrelsesmedlem
23.05.2017 - 12.12.2017
Ejerandel: 100%
Ronni Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn n3 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 676' DKK. Gennem holdingselskabet n3 Holding ApS har Ronni derfor også andele i Carepoint-Leasing ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Ronni Poulsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DJB Leasing IVS (Nu: Carepoint-Leasing ApS) kunne fremvise et overskud på 1.060' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 745' DKK (DJB Leasing IVS (Nu: Carepoint-Leasing ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.525' DKK (DJB Leasing IVS (Nu: Carepoint-Leasing ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 676' DKK (n3 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ronni' netværk er Dominik Jacki Borghesi.