Micki Berg Chow
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | Workangels IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK Workangels IVS (2017) |
Største gæld: | 0' DKK Workangels IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Micki Berg Chow (8 år 9 måneder) |
Det begyndte den dag i 2015 ved Workangels IVS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør havde Micki Berg Chow i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. august 2017.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 2. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Micki Berg Chow
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Foreningen Bendixen Dans
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Dato: 28.04.2024
Registreringsdato: 28.04.2024 -
Fox Dance I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
Foreningen Bendixen Dans
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.08.2022
Registreringsdato: 15.08.2022
Navnehistorik (2)
-
28.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 27.04.2024
Blå bog (fortsat)
Micki har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2017 - 25.10.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
04.10.2015 - 30.08.2017
Direktør
01.09.2017 - 01.07.2018
Reel ejer
01.09.2017 - 26.03.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
21.09.2015 - 30.08.2017
Direktør
01.09.2017 - 01.07.2018
Ejer
01.09.2017 - 02.07.2019
Ejerandel: 100%