Andreas Ranch
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | SORT I/S (Ejer) |
Største overskud: | 41' DKK Rango Holding IVS (Nu: Rango Holding ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -1.319' DKK Sowa Sound IVS (Nu: Sowa Sound ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 5.247' DKK Sowa Sound IVS (Nu: Sowa Sound ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.667' DKK Sowa Sound IVS (Nu: Sowa Sound ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Sowa Sound IVS (Nu: Sowa Sound ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rango Holding ApS (7 år) |
Det hele startede for alvor en dag i 2015 i SORT I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Villads Kingston Kløve at Andreas Ranch stiftede SORT I/S den dag i september 2015. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Andreas i , før fratrædelsen d. 23. september 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen industriel design og produktdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rango Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sowa Sound ApS
Via Rango Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Rango Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2017 -
Sowa Sound ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Sowa Sound ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
Rango Holding IVS (Nu: Rango Holding ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2021
Registreringsdato: 06.10.2021 -
Sowa Sound ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.08.2021
Registreringsdato: 10.08.2021 -
Sowa Speakers IVS (Nu: Sowa Sound ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.07.2020
Registreringsdato: 20.07.2020
Blå bog (fortsat)
Andreas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
20.09.2017 - 06.10.2021
Direktør og Ejer
20.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.09.2017 - 20.07.2020
Direktør
20.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.10.2018 - 30.04.2020
Reel ejer
01.05.2020 - 19.07.2020
Reel ejer
20.07.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,09% -
Stifter og Direktør
09.09.2015 - 01.05.2020
Reel ejer
16.09.2015 - 14.08.2018
Ejer
16.09.2015 - 15.08.2018
Reel ejer
15.08.2018 - 01.05.2020
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2018 - 29.07.2019
Ejerandel: 14,5% -
Stifter og Ejer
14.10.2016 - 28.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Andreas Ranch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rango Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.546' DKK. Igennem holdingselskabet Rango Holding ApS har Andreas derfor også ejerandele i Sowa Sound ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Andreas Ranch, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Rango Holding IVS (Nu: Rango Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 41' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Sowa Sound IVS (Nu: Sowa Sound ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.319' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.182' DKK (Sowa Sound IVS (Nu: Sowa Sound ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.247' DKK (Sowa Sound IVS (Nu: Sowa Sound ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10' DKK (SORT IVS (Nu: RUOK Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Villads Kingston Kløve.