Jesper Fruelund
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | Mutavi ApS (Direktør) |
Største overskud: | 43.219' DKK INNOVATION LIVING A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 192.146' DKK INNOVATION LIVING A/S (2021) |
Største gæld: | 149.392' DKK INNOVATION LIVING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos INNOVATION LIVING A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INNOVATION LIVING A/S (6 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2015 hos Mutavi ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jesper Fruelund i 11 måneder, før stoppet d. 19. august 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor trådløs telekommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. august 2016.
Bestyrelsesposter (1)
-
INNOVATION LIVING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2018
Tidslinje (3)
-
INNOVATION LIVING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018 -
Mutavi ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2016
Registreringsdato: 19.08.2016 -
Mutavi ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2015
Registreringsdato: 10.09.2015
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.09.2015 - 19.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Morten Lind Mølgaard.