Julie Abildgaard Albertsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Videx ApS (Stifter) |
Største overskud: | 3.837' DKK Videx ApS (2019) |
Største underskud: | -67' DKK K.A. Group ApS (2018) |
Største egenkapital: | 6.345' DKK Videx ApS (2023) |
Største gæld: | 3.693' DKK Videx ApS (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Videx ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Videx ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 i Videx ApS i rollen som Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Julie Abildgaard Albertsen i 6 måneder, før fratrædelsen d. 9. november 2015.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.283' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. Albertsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Videx ApS
Via J. Albertsen Holding ApS -
JAH 2021 ApS
Via J. Albertsen Holding ApS -
Orderstep ApS
Via JAH 2021 ApS
Direktørposter (3)
-
Videx ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2015 -
J. Albertsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2015 -
JAH 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Videx ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2015
Tidslinje (9)
-
K.A. Group IVS (Nu: K.A. Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
JAH 2021 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2021
Registreringsdato: 17.11.2021 -
K.A. Group IVS (Nu: K.A. Group ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.01.2017
Registreringsdato: 13.01.2017
Blå bog (fortsat)
Julie har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
13.01.2017 - 17.06.2024
Reel ejer
13.10.2021 - 17.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.04.2015 - Stadig aktiv
Ejer
22.10.2015 - 09.11.2015
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Julie Abildgaard Albertsen er desuden indehaver af holdingselskabet JAH 2021 ApS (33,33% ejerskab). Gennem holdingselskabet JAH 2021 ApS ejes der også andele i Orderstep ApS (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Julie Abildgaard Albertsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Videx ApS kunne fremvise et overskud på 3.837' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K.A. Group ApS kunne fremvise et underskud på 67' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.283' DKK (Videx ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (JAH 2021 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.345' DKK (Videx ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.166' DKK (JAH 2021 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Julie' netværk er Hans Albertsen.