Dorthea Katrine Marie Isaksen
Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | "Mio"-p Sannavia (Ejer) |
Største overskud: | 237.596' DKK KNI A/S (2022-23) |
Største underskud: | -29.666' DKK KNI A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.535.201' DKK KNI A/S (2021-22) |
Største gæld: | 1.051.666' DKK KNI A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 806 årsværk hos KNI A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af "Mio"-p Sannavia (22 år 1 måned) |
Det begyndte for alvor dengang i 2002 ved "Mio"-p Sannavia som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Dorthea Katrine Marie Isaksen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Dorthea nu besiddet i 22 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor kombinerede administrationsserviceydelser.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
"Mio"-p Sannavia
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
KNI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
KNI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2015
Registreringsdato: 17.08.2015 -
"Mio"-p Sannavia (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2002
Registreringsdato: 01.08.2002
Blå bog (fortsat)
Dorthea har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2015 - 31.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?